在北伐時,四川各地軍閥相繼易幟,擁護國民黨領導的國民革命軍。前期川軍派系較多,經過1935年整編川軍和1937年全面抗戰前的整編川軍,川軍共有7個軍和一些獨立師。今天北君介紹一下川軍這7個軍。
1、第20軍
1926年10月23日,蔣介石任命楊森為20軍軍長,建立初期下轄第1師、第2師、第3師(1928年);因其容留吳佩孚被免職,由郭汝棟接任,後楊森恢復職位,最終直到1949年楊幹才在廣漢縣起義為止。歷任軍長楊森、郭汝棟、楊漢域、楊幹才。主要參加「圍剿」紅軍、淞滬會戰、徐州會戰、武漢會戰、三次長沙會戰、常德會戰、長衡會戰、桂柳會戰、湘西會戰、大別山「進剿」作戰等。
楊森
2、第21軍
1926年11月劉湘被任命為21軍軍長,建立初期下轄7個師1個混成旅;最終直到上海戰役時被解放軍和平改編,重建後該部又分別起義。歷任軍長劉湘、唐式遵、陳萬仞、劉雨卿、王克俊。主要參加「圍剿」紅軍、淞滬會戰、1939年冬季攻勢作戰、第二次長沙會戰、浙贛會戰、江北地區作戰、蘇中戰役、大別山「進剿」作戰、上海戰役、西南戰役等。
劉湘
3、第23軍
1935年10月,21軍一部改編為23軍,建立初期下轄教導師、第5師、邊防第2路;最終直到1939年3月該軍番號被取消。歷任軍長潘文華、陳萬仞。主要參加廣德作戰、泗安作戰等。
潘文華
4、第24軍
1926年11月27日劉文輝被任命為24軍軍長,建立初期下轄4路又10個混成旅;最終直到1949年該軍一部在雅安起義,另一部在西昌起義。主要參加川軍內戰、「圍剿」紅軍、西南戰役等。
劉文輝
5、第41軍
1935年5月原川軍29軍改稱41軍,建立初期下轄第122師、第123師、第124師;最終在淮海戰役被解放軍全殲,重建後直到1949年12月21日在什邡起義。歷任軍長孫震、曾甦元、陳宗進、孫元良、張宣武。主要參加「圍剿」紅軍、太原會戰、徐州會戰、隨棗會戰、棗宜會戰、豫南會戰、第二次長沙會戰、常德會戰、豫西鄂北會戰、第一次魯西南戰役、豫北冀南作戰、豫東作戰、徐蚌會戰(淮海戰役)、西南戰役等。
孫震
6、第44軍
1935年10月四川「剿匪」軍第六路軍總指揮王贊緒被任命為44軍軍長,建立初期下轄第1師、第2師、暫編第1師;最終在淮海戰役被解放軍全殲,重建後在一部在遵義被全殲,一部投誠和起義,一部在成都起義,一部隨20軍起義。歷任軍長王瓚緒、廖震、王澤浚、陳春霖、周青廷。主要參加「圍剿」紅軍、武漢會戰、棗宜會戰、豫南會戰、第二次長沙會戰、鄂西會戰、常德會戰、長衡會戰、蘇北淮海地區「清剿」作戰、徐蚌會戰(淮海戰役)、西南戰役等。
王贊緒
7、第45軍
1935年5月,第28軍在四川改稱45軍,建立初期下轄第125師、第126師、第127師、第128師、第131師;直到1945年7月該軍軍部改組為第47軍。歷任軍長鄧錫侯、陳鼎勛。主要參加「圍剿」紅軍、太原會戰、徐州會戰、隨棗會戰、棗宜會戰、豫南會戰、常德會戰、豫西鄂北會戰等。
鄧錫侯