近衛師團
編成時間: 1891年12月14日
撤裁時間: 1943年6月1日
編成地: 日本東京府東京市(今日本東京都23區)
上級: 天皇直隸(1891—1904、1906—1938)→第1軍(1904—1906)→第21軍(1938—1940)→華南方面軍(1940—1941)→第25軍(1941—1943)
代號: 宮
軍隊符號: GD
師團長 (1942年4月20日—1943年6月1日) : 武藤章,熊本縣人,陸士25期,陸大32期,陸軍中將,日本擴張主義政策的積極推行者。
近衛第1師團
編成時間: 1943年5月14日
編成地: 日本東京府東京市(今日本東京都23區)
上級: 日本大本營直轄(1943—1945)
投降地: 日本東京都
代號: 宮
軍隊符號: 1GD
師團長 (1945年8月15日—9月10日) :後藤光藏,大分縣人, 陸士29期,陸大38期,陸軍中將,森赳中將在宮城事件中被殺害後,由他接任師團長至終戰後的事務處理。
近衛第2師團
編成時間: 1943年6月1日
編成地: 日本東京府
上級: 第25軍(1943—1945)
投降地: 印度尼西亞北蘇門答臘省棉蘭市
代號: 隅
軍隊符號: 2GD
師團長 (1944年10月5日—1946年11月) :久野村桃代, 陸士27期,陸大37期,陸軍中將。
近衛第3師團
編成時間: 1944年7月6日
編成地: 日本東京都
上級: 日本大本營直轄(1944—1945)→第52軍(1945)
投降地: 日本千葉縣山武郡東金町(今日本千葉縣東金市)
代號: 範
軍隊符號: 3GD
師團長 (1945年5月23日—11月30日) :山崎清次,陸軍中將。
第1師團(東京師團)
編成時間: 1888年5月14日
編成地: 日本東京府東京市(今日本東京都23區)
上級: 天皇直隸(1888—1894、1895—1904、1906—1936)→第2軍(1894—1895)→第3軍(1904—1906)→日本關東軍直轄(1936—1941)→第14軍(1941—1944)→第14方面軍(1944—1945)
投降地: 菲律賓中米沙鄢區宿務省
代號: 玉
軍隊符號: 1D
師團長 (1944年8月3日—1946年4月) : 片岡董,兵庫縣人, 陸士27期,陸大37期,陸軍少將(1944年10月晉升陸軍中將)。
第2師團(仙台師團)
編成時間: 1888年5月14日
編成地: 日本宮城縣仙台市
上級: 天皇直隸(1888—1904、1905—1931)→第1軍(1904—1905)→日本關東軍直轄(1931—1937)→第2軍(1938)→第3軍(1938—1940)→東部軍(1940—1941)→第16軍(1941—1942)→第17軍(1942—1944)→緬甸方面軍直轄(1944—1945)→第38軍(1945)
投降地: 法屬印度支 那西貢市(今越南胡誌明市)
代號: 勇
軍隊符號: 2D
師團長 (1945年2月24日—1947年12月) :馬奈木敬信, 陸士28期,陸大36期,陸軍中將。
第3師團(名古屋師團)
編成時間: 1888年5月14日
編成地: 日本愛知縣名古屋市
上級: 天皇直隸(1888—1935、1936—1937)→日本關東軍直轄(1934—1935)→上海派遣軍(1937—1938)→華中派遣軍(1938)→第2軍(1938)→第11軍(1938—1945)→中國派遣軍直轄(1945)
投降地: 中國江蘇省鎮江市
代號: 幸
軍隊符號: 3D
師團長 (1945年3月1日—1946年5月) :辰巳榮一, 陸士27期,陸大37期,陸軍中將。
第4師團(大阪師團)
編成時間: 1888年5月14日
編成地: 日本大阪府大阪市
上級: 天皇直隸(1888—1937)→日本關東軍直轄(1937—1939)→第5軍(1939—1940)→第11軍(1940—1941)→第14軍(1941—1942)→第25軍(1943—1945)→第15軍(1945)
投降地: 泰國南邦府南邦市
代號: 澱
軍隊符號: 4D
師團長 (1944年12月26日—1945年11月30日) :木村松治郎, 陸士27期,陸大38期,陸軍中將。
第5師團(廣島師團)
編成時間: 1888年5月14日
編成地: 日本廣島縣廣島市
上級: 天皇直隸(1888—1894/1895—1904/1906—1937)→第1軍(1894—1895)→第4軍(1904—1906)→中國駐屯軍(1937)→華北方面軍(1937—1938)→第2軍(1938)→第21軍(1938、1939—1940)→第12軍(1938—1939)→第22軍(1940)→日本大本營直轄(1940—1941)→第25軍(1941—1943)→第19軍(1943—1945)→第2軍(1945)
投降地: 印度尼西亞斯蘭島
代號: 鯉
軍隊符號: 5D
師團長 (1945年8月15日—25日) :小堀金城,陸軍少將。
第6師團(熊本師團)
編成時間: 1888年5月14日
編成地: 日本熊本縣熊本市
上級: 天皇直隸(1888—1894、1895—1904、1906—1923、1925—1932)→第2軍(1894—1895)→第4軍(1904—1906)→日本關東軍直轄(1923—1925、1932—1935)→中國駐屯軍(1935—1937)→第1軍(1937)→第10軍(1937—1938)→華中派遣軍(1938)→第11軍(1938—1942)→第17軍(1942—1945)
投降地: 所羅門群島布爾幹維島
代號: 明
軍隊符號: 6D
師團長 (1945年4月1日—12月1日) :秋永力, 陸士28期,陸大38期,陸軍中將。
第7師團(旭川師團)
編成時間: 1896年5月12日
編成地: 日本北海道上川郡旭川村(今日本北海道旭川市)
上級: 天皇直隸(1896—1904/1906—1934/1940—1941)→第3軍(1904—1906)→日本關東軍直轄(1934—1940)→北部軍(1941—1943)→北方軍(1943—1944)→第5方面軍直轄(1944—1945)
投降地: 日本北海道帶廣市
代號: 熊
軍隊符號: 7D
師團長 (1941年11月6日—1945年12月1日) : 鯉登行一, 群馬縣人, 陸士24期,陸大36期,陸軍中將。
第8師團(弘前師團)
編成時間: 1898年10月1日
編成地: 日本青森縣弘前市
上級: 天皇直隸(1898—1904、1905—1931)→滿洲軍直轄(1904—1905)→日本關東軍直轄(1931—1938)→第3軍(1938—1941)→第20軍(1941—1944)→第14方面軍直轄(1944—1945)→第41軍(1945)
投降地: 菲律賓卡拉巴松區黎剎省蒙塔爾班市(今羅德裏格斯市)
代號: 杉
軍隊符號: 8D
師團長 (1942年6月26日—1945年9月3日) : 橫山靜雄, 陸士24期,陸大37期,陸軍中將。
第9師團(金澤師團)
編成時間: 1898年10月1日
編成地: 日本石川縣金澤市
上級: 天皇直隸(1898—1904、1906—1932.2、1932—1934)→第3軍(1904—1906)、上海派遣軍(1932.2—6.29、1937.8—1938.2)→日本關東軍直轄(1935—1937)→華中派遣軍(1938)→第11軍(1938—1939)→復員(1939—1941)→第3軍(1941—1944)→第32軍(1944)→第10方面軍直轄(1944—1945)
投降地: 日據台灣新竹州(今中國台灣省新竹市)
代號: 武
軍隊符號: 9D
師團長 (1945年4月7日—10月25日) : 田阪八十八 ,陸士25期,陸軍中將。
第10師團(姬路師團)
編成時間: 1898年10月1日
編成地: 日本兵庫縣姬路市
上級: 天皇直隸(1898—1904、1906—1931、1934—1937)→第4軍(1904—1906)、日本關東軍直轄(1931—1934、1940—1944)→第2軍(1937—1938)→日本大本營直轄(1938—1940)→第14方面軍直轄(1944—1945)
投降地: 菲律賓呂宋島
代號: 鐵
軍隊符號: 10D
師團長 (1944年1月17日—1945年9月28日) : 岡本保之, 陸士21期,陸軍中將。
第11師團(善通寺師團)
編成時間: 1898年10月1日
編成地: 日本香川縣仲多度郡善通寺村(今日本香川縣善通寺市)
上級: 天皇直隸(1898—1904、1906—1925、1927—1932.2、1932.6—1937.8)→第3軍(1904—1906)→上海派遣軍直轄(1932.2—1932.6、1937.8—1938.2)→日本關東軍直轄(1925—1927、1938—1941)→第5軍(1941—1944)→日本大本營直轄(1944—1945)→第55軍(1945)
投降地: 日本四國島
代號: 錦
軍隊符號: 11D
師團長 (1945年4月7日—9月2日) : 大野廣一, 陸士26期,陸大38期,陸軍中將。
第12師團(久留米師團)
編成時間: 1898年10月1日
編成地: 日本福岡縣企救郡小倉町(今日本福岡縣北九州市小倉北區)
上級: 天皇直隸(1898—1904、1905—1936)→第1軍(1904—1905)→日本關東軍直轄(1936—1938)→第3軍(1938—1944)→第10方面軍直轄(1944—1945)
投降地: 日據台灣新竹州(今中國台灣省新竹市)
代號: 劍
軍隊符號: 12D
師團長 (1943年10月29日—1945年10月25日) : 人見秀三,山形縣人, 陸士23期,陸軍中將,南京大屠殺參與者。
第13師團
第一次編成
編成時間: 1905年4月1日
撤裁時間: 1925年5月1日
編成地: 日本新潟縣中頸城郡高田町(今日本新潟縣上越市)
上級: 天皇直隸(1905—1925)
撤裁地: 日本新潟縣高田市(今日本新潟縣上越市)
代號: 無
軍隊符號: 13D
師團長 (1923年8月6日—1925年5月1日) : 井戶川辰三,陸軍中將。
第二次編成
編成時間: 1937年9月10日
編成地: 日本宮城縣仙台市
上級: 天皇直隸(1937—1938)→華中派遣軍(1938)→第2軍(1938)→第11軍(1938—1945)→中國派遣軍直轄(1945)
投降地: 中國湖南省長沙市
代號: 鏡
軍隊符號: 13D
師團長 (1945年1月20日—12月1日) : 吉田峰太郎, 陸士24期,陸大35期,陸軍中將。
第14師團(宇都宮師團)
編成時間: 1905年7月6日
編成地: 日本栃木縣宇都宮市
上級: 天皇直隸(1905—1927、1929—1932、1934—1937)→日本關東軍直轄(1927—1928、1932—1934)→上海派遣軍直轄(1932.2—1932.6)→第1軍(1937—1938)→華北方面軍直轄(1938—1940)→第6軍(1940—1944)→帛琉集團軍(1944—1945)
投降地: 帛琉群島
代號: 照
軍隊符號: 14D
師團長 (1943年10月1日—1946年3月) : 井上貞衛, 陸士20期,陸軍中將。
第15師團
第一次編成
編成時間: 1905年4月4日
撤裁時間: 1925年5月1日
編成地: 日本愛知縣渥美郡豐橋町(今日本愛知縣豐橋市)
上級: 天皇直隸(1905—1925)
撤裁地: 日本愛知縣豐橋市
代號: 無
軍隊符號: 15D
師團長 (1922年8月15日—1925年5月1日) : 田中國重,鹿兒島縣人, 陸士4期,陸大14期,陸軍中將(1928年8月晉升陸軍大將),退役後出任 明倫會(宣揚國家主義)主持人。
第二次編成
編成時間: 1938年4月4日
編成地: 日本京都府京都市
上級: 華中派遣軍直轄(1938—1939)→第13軍(1939—1943)→第15軍(1943—1944)→第18方面軍直轄(1944—1945)
投降地: 泰國北碧府北碧府治縣
代號: 祭
軍隊符號: 15D
師團長 (1945年7月25日—1946年7月) : 渡左近, 陸士27期,陸大38期,陸軍中將。
第16師團(京都師團)
編成時間: 1905年7月18日
編成地: 日本京都府京都市
上級: 天皇直隸(1905—1937)→第2軍(1937、1938)→上海派遣軍(1937—1938)→華北方面軍(1938)→第11軍(1938—1939)→復員(1939—1940)→日本關東軍直轄(1940—1941)→第14軍(1941—1944)→第35軍(1944—1945)
投降地: 菲律賓東米沙區萊特省
代號: 垣
軍隊符號: 16D
師團長 (1944年3月1日—1945年8月10日) : 牧野四郎, 鹿兒島縣人,陸士26期,陸大34期,陸軍中將。
第17師團
第一次編成
編成時間: 1907年11月13日
撤裁時間: 1925年5月1日
編成地: 日本岡山縣岡山市
上級: 天皇直隸(1907—1925)
撤裁地: 日本岡山縣岡山市
代號: 無
軍隊符號: 17D
師團長 (1921年7月20日—1925年5月1日) : 大野豐四 ,陸軍中將。
第二次編成
編成時間: 1938年4月4日
編成地: 日本兵庫縣姬路市
上級: 華中派遣軍直轄(1938—1939)→第13軍(1939—1940,1941—1942)→第11軍(1940—1941)→華北方面軍(1941)→中國派遣軍直轄(1942—1943)→第8方面軍直轄(1943—1945)
投降地: 俾斯麥群島新不列顛島拉包爾市
代號: 月
軍隊符號: 17D
師團長 (1942年12月1日—1947年4月) : 酒井康 ,陸士23期,陸大32期,陸軍中將。
第18師團
第一次編成
編成時間: 1907年11月13日
撤裁時間: 1925年5月1日
編成地: 日本福岡縣久留米市
上級: 天皇直隸(1907—1925)
撤裁地: 日本福岡縣久留米市
代號: 無
軍隊符號: 18D
師團長 (1922年8月15日—1925年5月1日) : 金谷範三,大分縣人, 陸士5期,陸大15期,(陸軍中將(1928年8月晉升陸軍大將),陸軍大分閥首領。
第二次編成
編成時間: 1937年9月9日
編成地: 日本福岡縣久留米市
上級: 天皇直隸(1937)→第10軍(1937—1938)→華中派遣軍(1938)→第21軍(1938—1940)→華南方面軍(1940—1941)→第25軍(1941—1942)→第15軍(1942—1944)→第33軍(1944—1945)
投降地: 緬甸孟邦吉桃鎮
代號: 菊
軍隊符號: 18D
師團長 (1944年9月22日—1946年8月) : 中永太郎,北海道人, 陸士26期,陸大36期,陸軍中將。
第19師團(羅南師團)
編成時間: 1915年12月24日
編成地: 日據北韓鹹鏡北道清津府鏡城郡羅南町(今北韓鹹鏡北道清津市鏡城郡羅南區)
上級: 天皇直隸(1915—1918)→北韓軍直轄(1918—1944)→第14方面軍直轄(1944—1945)
投降地: 菲律賓呂宋島
代號: 虎
軍隊符號: 19D
師團長 (1942年7月1日—1947年1月) : 尾崎義春, 陸士23期,陸大31期,陸軍中將。
第20師團(龍山師團)
編成時間: 1915年12月24日
編成地: 日據北韓京畿道漢城府龍山區(今南韓首爾市龍山區)
上級: 天皇直隸(1915—1918)→北韓軍直轄(1918—1931,1932—1937,1938—1943)→日本關東軍直轄(1931—1932)→第1軍(1937—1938)→第18軍(1943—1945)
投降地: 新幾內亞島
代號: 朝
軍隊符號: 20D
師團長 (1944年5月10日—1945年9月13日,代理) : 中井增太郎, 陸士29期,陸大42期,陸軍少將(1945年4月晉升陸軍中將),他曾在廣西部隊擔任軍事顧問和軍事教官,期間與李宗仁、白崇禧等人有過一定的交集。